Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Inez Carina Maria Åkerberg
Inez Carina Maria Åkerberg
19580715-XXXX
Ta kreditupplysning
Åkerberg, Inez Carina Maria är en kvinna född den 15 juli 1958 och är bosatt i Hjo
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Creative Company Investment Sweden AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Inez Carina Maria Åkerberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-06-24
Termino C 11541 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Creative Company Investment Sweden AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Kenny Åkerberg
Styrelsesuppleant
Inez Carina Maria Åkerberg
Styrelseledamot
Björn Mikael Kenny Åkerberg
Tillbaka till sidans topp