Org.nr: 559395-2673
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Magnusson-Norling, Yvonné Z E | 2024-04-27 |
Extern firmatecknare | Liljedahl, Ulf Stefan | 2024-04-27 |
Extern firmatecknare | Frountzos, Malin Leonor | 2024-04-27 |
Ordförande | Engström, Alf Gerald | 2023-06-13 |
Styrelseledamot | Engström, Alf Gerald | 2023-06-13 |
Extern firmatecknare | Jönsson Lindgren, Karin Bodil | 2023-03-04 |
Extern firmatecknare | Wahlström, Mimmi Marie-Louise Eva | 2023-03-04 |
Extern firmatecknare | Bishwa, Shovita | 2023-03-04 |
Extern firmatecknare | Johansson, Hanna Ida Josefin | 2023-03-04 |
Extern firmatecknare | Adlercreutz, Anna Charlotta | 2023-03-04 |
Extern verkställande direktör | Kaijser, Ingrid Eva Elisabeth | 2023-01-18 |
Extern firmatecknare | Stohr, Emma Anna-Karin | 2023-01-18 |
Extern firmatecknare | Hellstadius, Emma Margareta | 2023-01-18 |
Styrelseledamot | Larsson, Lars Anders | 2022-11-16 |
Styrelsesuppleant | Lovén, Jan Anders Fredrik | 2022-11-16 |
Styrelsesuppleant | Dahlin, Jan Totte | 2022-11-16 |
Styrelsesuppleant | Kovaniemi, Mari Sinikka | 2022-11-16 |
Styrelsesuppleant | Biström, Anna Camilla | 2022-11-16 |
Styrelsesuppleant | Wik, Emma Maria Birgitta | 2022-11-16 |
Styrelsesuppleant | Spjut, Elin Anna Margareta | 2022-11-16 |
Styrelsesuppleant | Bjarnhagen, Anna Carolina Maria | 2022-11-16 |
Styrelsesuppleant | Sjöstedt, Eva Evelina Evelyn | 2022-11-16 |
Styrelsesuppleant | Wåhlstedt, Olina Kristina Maria | 2022-11-16 |
Styrelsesuppleant | Bergman Gullmark, Viktor Elias | 2022-11-16 |
Styrelsesuppleant | Ottosson, Andreas Hans Eddie | 2022-11-16 |
Styrelsesuppleant | Sjödin, Anna Matilda | 2022-11-16 |
Styrelsesuppleant | Bruksås Nybjörk, Anna Klara Alina | 2022-11-16 |