Org.nr: 559453-2797
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Sandén Gammer, Gunnar Sebastian L | 2024-05-28 |
Styrelseledamot | Tedebo, Eva Kristina | 2024-03-01 |
Styrelsesuppleant | Tedebo, Bengt Anders | 2024-03-01 |
Styrelseledamot | Hashimi, Abed | 2023-11-24 |
Styrelsesuppleant | Hashimi, Madina | 2023-11-24 |
Styrelseledamot | Tedebo, Eva Kristina | 2023-11-22 |
Styrelsesuppleant | Tedebo, Bengt Anders | 2023-11-22 |