Org.nr: 559271-2458
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ask, Bertil Mikael | 2024-01-17 |
Styrelseledamot | Pellerone, Rosalie | 2022-12-22 |
Styrelseledamot | Öjebrandt, Sven Fredric | 2022-12-22 |
Styrelsesuppleant | Lindqvist, Stefan | 2022-01-18 |
Styrelseledamot | Sjöstedt, Johan Fredrik | 2021-10-15 |