Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Unikie AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-22 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-02 |