Org.nr: 559152-3278
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Liukko, Ari Juhana | 2023-10-11 |
Styrelsesuppleant | Byström, Niels Martin | 2022-09-22 |
Verkställande direktör | Byström, Niels Martin | 2022-09-22 |
Styrelseledamot | Jönsson, Sven Linus | 2022-09-07 |
Styrelsesuppleant | Bull Jenssen, Torbjørn | 2022-09-07 |
Ordförande | Löfström, Erik Totte | 2022-01-14 |
Styrelseledamot | Löfström, Erik Totte | 2022-01-14 |
Styrelsesuppleant | Ploog, Christian | 2022-01-14 |
Styrelsesuppleant | Albinsson, Karl Nils Christian | 2021-11-18 |