Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör | Belmont Trading Sweden Filial | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-17 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-12 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-02 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-01 |