Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ida Sofia Hillestad
Ida Sofia Hillestad
19961221-XXXX
Ta kreditupplysning
Hillestad, Ida Sofia är en kvinna född den 21 december 1996 och är bosatt i Göteborg
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
SG Marine AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ida Sofia Hillestad har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-06-19
Bostadsrättsföreningen Kompassrosen
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-09-28
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
SG Marine AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Samuel William Gilmour
Styrelsesuppleant
Ida Sofia Hillestad
Tillbaka till sidans topp