Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ida Lojsa Linn Kantavanich
Ida Lojsa Linn Kantavanich
19751002-XXXX
Ta kreditupplysning
Kantavanich, Ida Lojsa Linn är en kvinna född den 2 oktober 1975 och är bosatt i Västerås
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
4E Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ida Lojsa Linn Kantavanich har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-11-22
Bostadsrättsföreningen Kalla 3
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-01-22
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
4E Fastighets AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Johan Michael Ekholm
Styrelsesuppleant
Ida Lojsa Linn Kantavanich
Tillbaka till sidans topp