Org.nr: 559387-3788
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Odhage, David Andreas | 2023-12-04 |
Ordförande | Lind Larsson, Fredrik Mats Olof | 2023-05-25 |
Styrelseledamot | Lind Larsson, Fredrik Mats Olof | 2023-05-25 |
Styrelseledamot | Stoltz, Per Håkan | 2023-03-11 |
Styrelsesuppleant | Stoltz, Annelie Ingmarie | 2023-03-11 |
Styrelseledamot | Nordberg, Torbjörn | 2023-02-15 |
Styrelsesuppleant | Lindquist, Anders Jakob | 2023-02-15 |