Org.nr: 556048-2837
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Sylvén, Claes Göran | 2024-05-08 |
Styrelseledamot | Sylvén, Claes Göran | 2024-05-08 |
Styrelseledamot | Emanuelz, Tomas | 2024-05-08 |
Extern firmatecknare | Lindskog, Sven Håkan | 2023-06-21 |
Extern vice verkställande direktör | Svensson, Anders Egon | 2022-10-29 |
Styrelseledamot | Sandström, Bo Erik | 2022-07-02 |
Styrelseledamot | Daun Wennborg, Cecilia Margaretha | 2022-02-11 |
Styrelseledamot | Gisle Joosen, Andrea | 2022-02-11 |
Styrelseledamot | Evrell, John Lennart Kaleb | 2022-02-11 |