Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ib Mikael Mendel-Hartvig
Ib Mikael Mendel-Hartvig
19790808-XXXX
Ta kreditupplysning
Ib Mikael Mendel-Hartvig är en man född den 8 augusti 1979. Han är folkbokförd i Harplinge sedan 2023-03-15. Harplinge ligger i Halmstad kommun, Hallands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Krontallen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Krontallen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Krontallen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Krontallen Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Krontallen Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Krontallen Bygg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hillesjön Development AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Krontallen & Wiktander AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Krontallen & Wiktander AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Krontallen Rent Invest AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Krontallen Rent Invest AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Krontallen CJR Invest AB
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Krontallen CJR Invest AB
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ib Mikael Mendel-Hartvig har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-06-13
Krontallen Consulting AB
Aktivt
Vice verkställande direktör
Utträde: 2024-06-13
Krontallen Consulting AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-06-13
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Krontallen AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Ib Oluf Mendel-Hartvig
Styrelseledamot
Ib Mikael Mendel-Hartvig
Verkställande direktör
Ib Mikael Mendel-Hartvig
Ordförande
Ib Mikael Mendel-Hartvig
Styrelseledamot
C Nanette S Mendel-Hartvig
Vice verkställande direktör
C Nanette S Mendel-Hartvig
Tillbaka till sidans topp
Krontallen Consulting AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Ib Mikael Mendel-Hartvig
Styrelseledamot
C Nanette S Mendel-Hartvig
Verkställande direktör
C Nanette S Mendel-Hartvig
Tillbaka till sidans topp
Krontallen Fastigheter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Bror Lars Rudolf Lillvik
Styrelseledamot
Ib Mikael Mendel-Hartvig
Styrelsesuppleant
C Nanette S Mendel-Hartvig
Tillbaka till sidans topp