Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | BABYLISS NORDIC AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-05-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-16 |