Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bolagsplatsen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Dream Acquisition Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hugo Åkerman Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-17 |