Org.nr: 556595-6827
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Gan, Jianhua | 2023-08-24 |
Styrelseledamot | Gan, Jianhua | 2023-08-24 |
Styrelseledamot | Zhang, Lei | 2023-08-24 |
Styrelseledamot | Zong, Pan | 2022-08-11 |
Extern verkställande direktör | Liu, Dawei | 2021-12-18 |
Delgivningsbar person | Frederin, Olga | 2021-12-18 |
Styrelseledamot | Liu, Bin | 2021-10-06 |