Org.nr: 556060-9835
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Arestad, Carl Christian Erik | 2023-10-21 |
Styrelseledamot | De Lima Apgaua, Helcio | 2023-05-12 |
Styrelseledamot | Ellberg, Niclas Carl Axel | 2023-05-12 |
Styrelseledamot | Frank, Rolf Peter Mikael | 2023-04-19 |
Styrelseledamot | Lind, Tommy Stefan Natale | 2023-01-24 |
Styrelsesuppleant | Khalil, Backer | 2022-05-05 |
Styrelseledamot | Sandell, Anders Peter | 2022-02-11 |