Org.nr: 556926-1158
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Fredriksson, Kjell Richard | 2024-04-20 |
Styrelseledamot | Ahlm Tobisson, Eva Helena | 2024-03-16 |
Styrelsesuppleant | Moene, Anna Ulrika | 2022-09-07 |
Styrelsesuppleant | Fernström, Frida Josefin | 2022-03-15 |