Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Aktiebolaget Saltå By | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Aktiebolaget Saltå By | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Robygge Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | D4 projektbyggarna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | D4 projektbyggarna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Humanprogress AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Samskaparna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Samskaparna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Servicebyrån Järna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Servicebyrån Järna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bostadsrättsföreningen Berglinge 2 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ideella Föreningen Saltå By med firma Föreningen Saltå By | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-20 |