Org.nr: 559337-6576
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Andersson, Pernilla | 2023-06-16 |
Styrelseledamot | Laine, Ylva Maria Desiré | 2023-06-16 |
Styrelseledamot | Andersson, Pernilla | 2023-06-16 |
Styrelsesuppleant | Wibom, Ulla Christina | 2023-06-16 |
Huvudansvarig revisor | Sävås, Pontus Viktor | 2022-12-22 |
Revisor | Frejs Revisorer AB | 2022-12-22 |
Huvudansvarig revisor | Hjerpe, Karin Rebecka | 2022-04-06 |
Ordförande | Gustafsson, Olof Sten-Åke | 2021-12-16 |
Styrelseledamot | Alexandersson, Rune Göran | 2021-12-16 |
Styrelseledamot | Espeving, Linda Katarina | 2021-12-16 |
Styrelseledamot | Perciwall, Kent Olof | 2021-12-16 |
Styrelseledamot | Sandberg, Anders Göran | 2021-12-16 |
Styrelseledamot | Gustafsson, Olof Sten-Åke | 2021-12-16 |
Styrelseledamot | Kullner, Irene Maria | 2021-12-16 |
Styrelseledamot | Melin, Gustaf Henrik | 2021-12-16 |
Styrelsesuppleant | Larsson, Carl Thorsten | 2021-12-16 |
Styrelsesuppleant | Strandevall, Cecilia Louice | 2021-12-16 |
Styrelsesuppleant | Brattåsen, Bo Jerry Kennet | 2021-12-16 |
Styrelsesuppleant | Ynghammar, Tore Bertil | 2021-12-16 |
Styrelsesuppleant | Gustafsson, Siv Margareta | 2021-12-16 |
Styrelsesuppleant | Strömqvist, Carita Yvonne | 2021-12-16 |
Styrelsesuppleant | Engh, Barbro Viveca | 2021-12-16 |
Extern verkställande direktör | Dolietis, Karlis Mikael | 2021-12-16 |
Extern vice verkställande direktör | Borin, Lena Birgitta | 2021-12-16 |
Huvudansvarig revisor | Blom, John Henrik | 2021-12-16 |
Revisor | KPMG AB | 2021-12-16 |
Lekmannarevisor | Andersson, Anita Margareta | 2021-12-16 |
Lekmannarevisorssuppleant | Mattsson, Karl Lennart | 2021-12-16 |
Styrelseledamot | Wallin, Lars Marcus Ulf | 2021-12-03 |
Styrelseledamot | Larsson, Lars Anders | 2021-11-18 |
Styrelsesuppleant | Bergh, Emelie Sofia | 2021-11-18 |
Styrelsesuppleant | Lovén, Jan Anders Fredrik | 2021-11-18 |
Styrelsesuppleant | Wåhlstedt, Olina Kristina Maria | 2021-11-18 |
Styrelsesuppleant | Biström, Anna Camilla | 2021-11-18 |
Styrelsesuppleant | Dahlin, Jan Totte | 2021-11-18 |
Styrelsesuppleant | Bergman Gullmark, Viktor Elias | 2021-11-18 |
Styrelsesuppleant | Sjödin, Anna Matilda | 2021-11-18 |
Styrelsesuppleant | Kovaniemi, Mari Sinikka | 2021-11-18 |
Styrelsesuppleant | Wik, Emma Maria Birgitta | 2021-11-18 |
Styrelsesuppleant | Bjarnhagen, Anna Carolina Maria | 2021-11-18 |