Org.nr: 556488-8294
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Johansson, Christian Åke | 2024-02-28 |
Styrelsesuppleant | Ruus, Hans Melvin | 2023-07-15 |
Revisor | Schultz, Paul Hans-Olof | 2022-10-04 |
Styrelseledamot | Ruus, Margareta Helén | 2022-04-14 |