Org.nr: 556921-3472
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Thorell Revision AB | 2023-10-11 |
Revisor | Samuelsson, Björn Åke | 2023-07-14 |
Revisor | Fjärstedt, Leif Patrik | 2022-12-15 |
Styrelsesuppleant | Bastay, Anna Nadja Benita | 2021-10-08 |