Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | IGOT AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Puypin AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MyMedicalData Systems MMD AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Hjelmqvist, Sigrun | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-20 |