Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Herbert Jan Götz
Herbert Jan Götz
19440417-XXXX
Ta kreditupplysning
Götz, Herbert Jan är en man född den 17 april 1944 och är bosatt i Huddinge
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
J.G. Byggproduktion Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
J.G. Byggproduktion Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
J.G. Byggproduktion Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
J.G. Byggservice Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
J.G. Byggservice Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MTA Credit Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
MTA Credit Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Torshag Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Torshag Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Spinneriet
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Spinneriet
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Torshag 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Torshag 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Herbert Jan Götz har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2021-10-16
Vår Bostad Krylbo AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-12-15
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
J.G. Byggproduktion Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Herbert Jan Götz
Verkställande direktör
Herbert Jan Götz
Ordförande
Herbert Jan Götz
Styrelseledamot
Chanette Margot Götz
Revisor
Johan Fredrik Thorell
Styrelsesuppleant
Timothy Kevin Lidge Götz
Tillbaka till sidans topp
J.G. Byggservice Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Herbert Jan Götz
Ordförande
Herbert Jan Götz
Styrelseledamot
Chanette Margot Götz
Revisor
Johan Fredrik Thorell
Styrelsesuppleant
Timothy Kevin Lidge Götz
Tillbaka till sidans topp
MTA Credit Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Herbert Jan Götz
Ordförande
Herbert Jan Götz
Styrelseledamot
Chanette Margot Götz
Revisor
Johan Fredrik Thorell
Styrelsesuppleant
Timothy Kevin Lidge Götz
Tillbaka till sidans topp