Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Schrack Seconet Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-18 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2023-10-18 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-21 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-11 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-02 |