Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Herbert Carlén
Herbert Carlén
19500418-XXXX
Ta kreditupplysning
Carlén, Herbert är en man född den 18 april 1950 och är bosatt i Falun
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Frimurarlogens Fastighetsaktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Herbert Carlén har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-03-28
Hyttkammarens Kooperativ Hyresrättsförening
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Frimurarlogens Fastighetsaktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Olovers Arne Bertil Ludvigsson
Styrelseledamot
Herbert Carlén
Styrelseledamot
Per Leon Sigfrid Häggberg
Styrelseledamot
Erik Mikael Lundin
Styrelseledamot
Lars Thomas Vissgården
Ordförande
Lars Thomas Vissgården
Styrelseledamot
Gut Peter Mikael Helander
Styrelseledamot
Lars-Johan Svante Rydhult
Tillbaka till sidans topp