Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Henrik Krister Johansson
Henrik Krister Johansson
19810904-XXXX
Ta kreditupplysning
Johansson, Henrik Krister är en man född den 4 september 1981 och är bosatt i Vrigstad
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
CKÅ Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Henrik Krister Johansson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-06-06
POC Industrifastigheter AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-02-01
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
CKÅ Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Gösta Christer Emanuel Karlsson
Huvudansvarig revisor
Ursula Rut Maria Carlzon
Styrelsesuppleant
Henrik Krister Johansson
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp