Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Likvidator | AB Zacharias | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hökerberg & Söderqvist Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Wesslau Söderqvist Service i Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hallonörn AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Comlaw AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Stonebeard AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Prokurist | GAWE Stockholm City Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-02 |
||
Prokurist Utträde: 2022-12-15 |