Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Henrik Jan Erik Sellehed
Henrik Jan Erik Sellehed
19880701-XXXX
Ta kreditupplysning
Henrik Jan Erik Sellehed är en man född den 1 juli 1988. Han är folkbokförd i Malmö sedan 2024-08-06. Malmö ligger i Malmö kommun, Skåne län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Kassacentralen i Väst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kassacentralen i Skåne AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Kassacentralen i Skåne AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kassacentralen Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Kassacentralen Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kassacentralen i Öst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
TruePAY AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
TruePAY AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
TrueORDER AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
TrueORDER AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kassacentralen Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Kassacentralen Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
TrueBOOKING AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
TrueBOOKING AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
GMG10 Invest AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Henrik Jan Erik Sellehed har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-06-17
KONTORSERVICE I RÅÅ Aktiebolag
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-11-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 6 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Kassacentralen i Väst AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Anna Erica Fredriksson
Huvudansvarig revisor
Helene Kristina Sjöström
Styrelseledamot
Henrik Jan Erik Sellehed
Revisor
Forvis Mazars AB
Tillbaka till sidans topp
Kassacentralen i Skåne AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Yngve Ericsson
Extern verkställande direktör
Bo Magnus Andersson
Styrelsesuppleant
Anna Erica Fredriksson
Huvudansvarig revisor
Helene Kristina Sjöström
Styrelseledamot
Henrik Jan Erik Sellehed
Ordförande
Henrik Jan Erik Sellehed
Revisor
Forvis Mazars AB
Tillbaka till sidans topp
Kassacentralen Fastigheter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Yngve Ericsson
Ordförande
Ulf Yngve Ericsson
Styrelseledamot
Anna Erica Fredriksson
Styrelseledamot
Henrik Jan Erik Sellehed
Verkställande direktör
Henrik Jan Erik Sellehed
Tillbaka till sidans topp