Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-30 |