Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | AXsensor AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mechanum Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Mechanum Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Henrik Augustsson Konsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Yana Augustsson Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mobility Group Nordic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Mobility Group Nordic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kemphanen Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Kemphanen Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MGN Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | MGN Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2021-11-02 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2021-10-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2021-10-27 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-06 |
||
Ordförande Utträde: 2021-09-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-09-29 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-09-29 |