Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Sagoängen i Järfälla | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Bostadsrättsföreningen Papperskniven Älva | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Tummaren 2 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Mörbylund 11-15 i Danderyd | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Rinkebyn i Stockholm | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-18 |