Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Henric Gabriel Falkenberg
Henric Gabriel Falkenberg
19750901-XXXX
Ta kreditupplysning
Falkenberg, Henric Gabriel är en man född den 1 september 1975 och är bosatt i Lidingö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Wagoneer Investments AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Henric Gabriel Falkenberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-11-23
Spada Capital AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-10-07
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Wagoneer Investments AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Claes Johan Wilhelm Leo Lagergren
Styrelsesuppleant
Henric Gabriel Falkenberg
Tillbaka till sidans topp