Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Elistar AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Elistar AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-07 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-16 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-15 |