Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Assensio Advisory AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Headsent 101 Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Headsent 101 Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | BluArc Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-16 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-17 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-02 |