Org.nr: 556858-1747
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Rogvall, Zara Maria Elisabeth | 2024-05-04 |
Styrelsesuppleant | Sintring, Ulf Jakob | 2023-06-20 |
Ordförande | Carlsson, Kjell Ivar | 2023-02-14 |
Styrelseledamot | Carlsson, Kjell Ivar | 2023-02-14 |
Styrelseledamot | Damrin, Mikhail | 2023-02-14 |
Revisor | Kaijser, Johan Richard | 2023-01-11 |
Styrelseledamot | Karlsson, Tim Ola Emil | 2022-06-28 |
Styrelsesuppleant | Österling, Johan Eskil | 2022-06-28 |
Huvudansvarig revisor | Rozhdestvenskaya, Anna | 2022-06-28 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2022-06-28 |