Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Helge Göran Andreasson
Helge Göran Andreasson
19560828-XXXX
Ta kreditupplysning
Andreasson, Helge Göran är en man född den 28 augusti 1956 och är bosatt i Mellerud
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Likvidator
Rönnhults Hönsgård Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Dalslands Gästgiveri AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Rödjans Lantbruks Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Håkan Sjöberg Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Sigvard Nilssons Åkeri Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Bengtsfors Fäll & Röj AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Driving Performance Sverige AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
HH Fastighetspartner AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Melleruds Kanalyra Ekonomisk förening
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Mellerudsnavet ekonomisk förening
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
VERIS Kooperativ Ekonomisk förening
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Br Mattssons Skogsservice Handelsbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Helge Göran Andreasson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-06-10
Håkan Sjöberg Aktiebolag
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-09-16
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Rönnhults Hönsgård Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Helge Göran Andreasson
Tillbaka till sidans topp
Dalslands Gästgiveri AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Helge Göran Andreasson
Tillbaka till sidans topp
Rödjans Lantbruks Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Ulla-Britt Abrahamsson
Likvidator
Helge Göran Andreasson
Tillbaka till sidans topp