Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Helene Birgitta Möller
Helene Birgitta Möller
19640709-XXXX
Ta kreditupplysning
Möller, Helene Birgitta är en kvinna född den 9 juli 1964 och är bosatt i Lund
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Thulepark 2 i Lund
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Helene Birgitta Möller har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-06-23
Solhällan Parkering AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-06-11
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Thulepark 2 i Lund
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bo Hans Peter Paulsson
Styrelsesuppleant
Christel Helene Sjölin
Styrelseledamot
Leif Anders Blomgren
Styrelseledamot
Helena Elisabeth Wilhelmsson
Ordförande
Helena Elisabeth Wilhelmsson
Styrelseledamot
Helene Birgitta Möller
Styrelseledamot
Katia Charlotta Dahlberg
Styrelsesuppleant
Mats Agne Mikael Jönsson
Tillbaka till sidans topp