Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Helena Maria Kristina Särnholm
Helena Maria Kristina Särnholm
19870306-XXXX
Ta kreditupplysning
Särnholm, Helena Maria Kristina är en kvinna född den 6 mars 1987 och är bosatt i Örebro
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
L3 Projects AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Helena Maria Kristina Särnholm har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-09-17
Smedjan Träningscenter AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-11-12
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
L3 Projects AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Helena Maria Kristina Särnholm
Styrelseledamot
Nils Jonas Mattias Lundin
Tillbaka till sidans topp