Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Rörsjön i Malmö | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Trumman i Malmö | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Sjöbjörnen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Sjöbjörnen | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |