Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Brooks Scandinavia AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-31 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-02 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-19 |