Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | H Hold Fashion AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-22 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-15 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-11-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-10 |