Org.nr: 559119-1498
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Andersson, Fredrik Oskar Jakob | 2024-09-20 |
Revisor | KPMG AB | 2024-09-20 |
Styrelseledamot | Mörse, Hugo Carl Arthur | 2024-06-19 |
Styrelseledamot | Talia, Krim Benaissa | 2023-08-30 |
Styrelseledamot | Bergman Farrokhnia, Fatemeh Nasim | 2023-05-17 |
Styrelseledamot | Karsberg, Karl Erik Daniel | 2023-03-17 |