Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Skawa Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HG Nergobomic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Utveklarios AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Danhav Taxi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Numan Transport Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | E.M.B Norrtälje AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | S.K1 Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | NQEA Arkitektur & Byggprojektering AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Haitol AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-27 |