Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Hasan Kosic
Hasan Kosic
19760714-XXXX
Ta kreditupplysning
Hasan Kosic är en man född den 14 juli 1976. Han är folkbokförd i Örebro sedan 2020-04-27. Örebro ligger i Örebro kommun, Örebro län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Rabac AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Hasan Kosic har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-03-25
Riksbyggen Bostadsrättsförening Karlavagnen
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-07-07
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Rabac AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Deniz Ahmet Barbal
Styrelseledamot
Hasan Kosic
Tillbaka till sidans topp