Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Weber Machinery AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-21 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-18 |