Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Harriet Ingegärd Ollson
Harriet Ingegärd Ollson
19550924-XXXX
Ta kreditupplysning
Ollson, Harriet Ingegärd är en kvinna född den 24 september 1955 och är bosatt i Västerås
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Bollson AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Harriet Ingegärd Ollson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-06-21
Bound To Rebound AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bollson AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Harriet Ingegärd Ollson
Styrelseledamot
Björn Olof Johan Ollson
Tillbaka till sidans topp