Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Delice Scandinavica Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-06 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-08 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-05 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-29 |