Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Artinsgruppen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Artinsgruppen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lännaslingan Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Lännaslingan Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Almnäs Mark & Hem AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Almnäs Mark & Hem AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-22 |