Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Tourism Group Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Red City Buses AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tours & Tickets Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Skärgårdsrederiet Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör Utträde: 2024-02-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-20 |