Org.nr: 556192-7434
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Cannivé, Klaus Werner | 2023-11-18 |
Ordförande | Riegel, Hans Guido | 2023-05-11 |
Styrelseledamot | Vennekens, Herwig Jean L. | 2023-05-11 |
Styrelseledamot | Riegel, Hans Guido | 2023-05-11 |
Styrelseledamot | Phiesel, Michael | 2023-05-11 |
Extern firmatecknare | Kindberg,Lise, Budde | 2023-05-11 |
Huvudansvarig revisor | Markefors, Åsa Catharina Elisabeth | 2023-03-03 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2023-03-03 |
Huvudansvarig revisor | Olow, John David Bertil | 2022-01-14 |
Revisor | KPMG AB | 2022-01-14 |